Cédric Bernard
wohnhaft in Aussonee, aus Frankreich Aktuelle Mandate: MEAS Switzerland SA Verbundene Personen: Olivier Potavin, Marc Alexis Gretillat, Franklin Dwyer Guidone So bleiben Sie über "Cédric Bernard" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Cédric Bernard"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Cédric Bernard" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Cédric Bernard"
|
|
Cédric Bernard
wohnhaft in Genolier, aus Bex Aktuelle Mandate: GAY FRERES HOLDING SA, SOCIETE NOUVELLE DE PLACEMENTS ET D'INVESTISSEMENTS SA Verbundene Personen: Frédéric P. M. Gay, Isabelle Marie Hélène Gay, Henri Danguy des Déserts und mehr So bleiben Sie über "Cédric Bernard" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Cédric Bernard"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Cédric Bernard" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Cédric Bernard"
|
|
Cédric Bernard
wohnhaft in Seynod, aus Frankreich Aktuelle Mandate: Crédit Agricole next bank (Suisse) SA Verbundene Personen: Mattia Salvadori, Jonathan Pugin, Simon Mathevet und mehr So bleiben Sie über "Cédric Bernard" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Cédric Bernard"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Cédric Bernard" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Cédric Bernard"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Cédric Bernard leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Cédric Bernard arbeiten
Herstellung von sonstigen elektronischen Gütern
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Herstellung von sonstigen elektronischen Gütern
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Privatpersonen mit dem Namen Cédric Bernard
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Cédric Bernard
Publikationsnummer: HR02-1006027690, Handelsregister-Amt Zug, (170)
GAY FRERES HOLDING SA, in Zug, CHE-103.451.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005455145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gay, Jacques-Hubert, von Genève, in Bagnes, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gay, Isabelle, von Genève, in Val de Bagnes, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bagnes, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gay, Frédéric P. M., von Genève, in Thônex, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bernard, Cédric, von Bex, in Genolier, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004522662, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
TE Connectivity Solutions GmbH, in Steinach, CHE-105.215.703, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2018, Publ. 4386391).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernard, Cédric, französischer Staatsangehöriger, in Aussonne (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egloff, Saletta, von Wettingen, in Rorschacherberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 3061381, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 175 vom 09.09.2016, publizierten TR-Eintrags Nr. 7'974 vom 06.09.2016. TE Connectivity Solutions GmbH, in Steinach, CHE-105.215.703, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2016, Publ. 3047469).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernard, Cédric, französischer Staatsangehöriger, in Aussonne (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Aussonee (FR), Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerosa, Michael, von Schaffhausen, in Balgach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Thusis, in Buchberg];
Svensson, Lars Johan Magnus, genannt Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Steinsel (LU), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Svensson, Magnus, Geschäftsführer].